Привет всей честной компании! Всех с наступившими Новыми годами и продолжающимися Святками!
Пока, к сожалению, занят. Но проблему невидимости моих фоток решить пытался. Так как рекомендованный Радикал-фото похоже "сдох", то я нашёл другой файлохранитель, говорят , что хороший. Поэтому пока для проверки при помощи нового хостинга, дублирую фото, которое я приложил к своему сообщению от 03.01.2010г. СТАРШОЙ, забор из рабицы судя по размещённому 9 января фото - Тебе знаком. СТАРШОЙ, сообщи видиш ли фото в сообщении от 3.1.10. и видиш ли в этом.
Забор конечно знаком.
Фото от 3.1.10 не вижу.
Последнее вижу.
В этой части я проходил "карантин" т.е. с 21 мая 1970 г. по 1 июня 1970, до принятия присяги, дальше был в учебном взводе на узле связи в/ч03573, а со 2.11.70. в полку 95817 радиотелеграфист по 31 мая 1972 г. Извиняюсь, у меня получилась ошибка в заголовке в/ч 33967 В
Последний раз редактировалось Черных 5514; 05.02.2012 в 14:46.
В этой части я проходил "карантин" т.е. с 21 мая 1970 г. по 1 июня 1970, до принятия присяги, дальше был в учебном взводе на узле связи в/ч03573, а со 2.11.70. в полку 95817 радиотелеграфист по 31 мая 1972 г. Извиняюсь, у меня получилась ошибка в заголовке в/ч 33967 В
В то время начальником ВШМС был подполковник Халанский. Я прибыл в учебку наверно 1 июня 1970. Обучался в 1 взводе, командиром отделения был Яковлев Михаил, зам.ком Васюта.
Владимир Яковлевич Гельмель
695 ОС ракетный полк, 47 Ясненской РД, 53 Читинской РА, РВСН СССР
Читинская область, Оловяннинский район, ст. Ясная
16.05.1970 - 3.06.1970 - в/ч 93416 К
3.06.1970 - 19.11.1970 - в/ч 33967 В
19.11.1970 - 7.06.1972 - в/ч 93416
Приветствую всех воинов забайкальцев! Я тоже служил на ст. Ясная, вначале в в/ч 33967-В, это с 21 мая по 1 июня 1970 года, дальше в учебном взводе на узле связи РУС в/ч 03573 до 2.11.70., потом в в/ч 95817 в полку радиотелеграфистом
Николай С 21.05.70.- 31.05.70-в/ч33967-В, 31.05.70 - присяга, с 01.06.70 - 02.11.70 - в/ч 03573 узел связи учебный взвод, с 02.11.70 по 31.05.72 - служба в полку в/ч-95817
Приветствую всех воинов забайкальцев! Я тоже служил на ст. Ясная, вначале в в/ч 33967-В, это с 21 мая по 1 июня 1970 года, дальше в учебном взводе на узле связи РУС в/ч 03573 до 2.11.70., потом в в/ч 95817 в полку радиотелеграфистом
Присяга была вроде 31 мая, у меня в военном так записано.
Владимир Яковлевич Гельмель
695 ОС ракетный полк, 47 Ясненской РД, 53 Читинской РА, РВСН СССР
Читинская область, Оловяннинский район, ст. Ясная
16.05.1970 - 3.06.1970 - в/ч 93416 К
3.06.1970 - 19.11.1970 - в/ч 33967 В
19.11.1970 - 7.06.1972 - в/ч 93416
Друзья, многие из нас, после принятия присяги, продолжили свою службу в ВШМС (военная школа младших специалистов). Такая же судьба досталась и мне. С 1 июня 1970 года обучался в ВШМС по специальности электроспециалист РЭЗМ (рота электрозаграждения и минирования), по простому выпускали командиров отделений, он же начальник караула по охране позиций ШПУ (шахтной пусковой установки). Кроме того готовили заправщиков ракет, которые затем несли службу на площадках. Поделимся воспоминаниями.