Это была честь, служить 4 РД.
ЗДОРОВО,МУЖИКИ !!! Вот я вас здесь и нашел !!! Шифруемся ???!!!
Сергей Прасолов таки с прибытием!
Приветствую Харбинцев!
Простите, что к вам обращаемся, сами мы люди не местные, Слонимские мы!
50 Ракетная Армия (Смоленск), 49 ракетная дивизия (Лида), 638-й ракетный полк, в/ч 25585 (Слоним), 1980-1982 годы, ПГРК 16П645К "Пионер-К",
1980 - 1982 годы службы, 4 дбо, ББО, вРБО...
Имею очень большой интерес к "Пионеру" и ко всем его 58 полкам 12 ракетных дивизий 6 ракетных армий.
И так, что мы имеем:
53-я РА, 4-я Харбинская ракетная дивизия, в/ч 44039, ст. Дровяная (г. Чита-46, ЗАТО "Горный"), Улётовский р-н, Читинской обл., позывной "Галун".
Знаменитые ХЛЯСТики и ПОЛЯКи
ПОЛЯКи:
775 ракетный полк, в/ч 57345, БСП-11, позывной - "Корабль"
ст. Дровяная (г. Чита-46, ЗАТО "Горный"), Улётовский р-н, Читинской обл.
2-м в РВСН, 20.11.1976, 775 рп заступил на БД с 6 СПУ ПГРК 15П645 "Пионер", КП Гуськов Александр Михайлович;
00.05.1979 переворужён на 9 СПУ ПГРК 15П645К "Пионер-К". 00.00.1988 снят с БД. Полк расформирован в декабре 1989 года
Единственный раз, впервые в СССР, 775-й рп в апреле 1984 года провёл залповый пуск 7-и ракет по программе совместных испытаний с ЗРК ПВО С-300. РВСН пускали, а ПВО селектировали реальные от ложных и уничтожали. Два пробных запуска по одной ракете, а затем залп из 7 ракет. У ракет 15Ж45, стоящих на вооружении полка, уже закончилась гарантия и проводились исследования топлива в послегарантийный срок.
Командиры полка:
Аллянов В.А. в 1968,
Гуськов А.М. в 1976,
Ярмош Альберт Иванович 1979-1984,
Суслов,
Кочешков разформировывал полк
697 ракетный полк, в/ч 07387, БСП-21, позывной - "Ороситель"
ст. Дровяная (г. Чита-46, ЗАТО "Горный"), Улётовский р-н, Читинской обл.
4-м в РВСН, 00.09.1977, 697 рп заступил на БД с 9 СПУ ПГРК 15П645К "Пионер-К", КП Рожков Виктор Иванович (1976-1979).
00.00.1988 снят с БД. Передислоцирован в 14 РД, получил в/ч 48404, 29.04.1990 перевооружён на 15П158.
Командиры полка:
Грибков Михаил Петрович с 1964,
Нечипоров Иван Петрович с 1965,
Швыдков Алексей Леонтьевич с 1967,
Максимов Евгений Дмитриевич с 1968,
Тарасенко Александр Тимофеевич с 1975,
Ковалев Александр Никифорович с 1975,
Рожков Виктор Иванович с 1976,
Антонов Александр Васильевич с 1979,
Баданов Вячеслав Иванович с 1982,
Йошкар-Ола - Артемьев Сергей Александрович
720 ракетный полк, в/ч 12412, БСП-12, позывной - "Политура"
ст. Дровяная (г. Чита-46, ЗАТО "Горный"), Улётовский р-н, Читинской обл.
17-м в РВСН, 00.00.1979, 720 рп заступил на БД с 9 СПУ ПГРК 15П645К "Пионер-К", КП Чернышев Н.В.
00.00.1988 снят с БД. Полк расформирован в 1989 году
Командиры полка:
Исаченко И.И. в 1971,
Чернышев Н.В. в 1979.
551 ракетный полк, в/ч 49518, БСП-31К, позывной - "Язычник"
ст. Дровяная ( г. Чита-47, ЗАТО "Горный-1"), Улётовский р-н, Читинской обл.
24-м в РВСН, 00.00.1980, 551 рп заступил на БД с 9 СПУ ПГРК 15П645К "Пионер-К", КП Сердюк В.А.
00.00.88 снят с БД. Полк расформирован в 1988-1989 г.г.
Командиры полка:
Загляда Н.М.
Сердюк В.А.
345 ракетный полк, в/ч 01907, БСП-31, позывной - "Лодочник"
ст. Дровяная ( г. Чита-46, ЗАТО "Горный"), Улётовский р-н, Читинской обл.
31-м в РВСН, 00.00.1981, 345 рп заступил на БД с 9 СПУ ПГРК 15П645К "Пионер-К", КП Жарко В.Х.
00.00.1988 снят с БД. 00.04.1989 перевооружён на 15П158.
Командиры полка:
Жарко В.Х. в 1981
Шевский А.И. в 1989
А теперь о грустном - ликвидация "Пионера"
4 РД уничтожила 36 ракет РСД-10 методом пуска:
«Выполнение задачи возлагается на четыре ракетных полка, которые в период с августа по ноябрь 1988 года проводят 36 учебно-боевых пусков ракет.»
«Позиции оборудованы в 50 километрах от Читы. Одна из пусковых позиций была оборудована в районе Ивано-Арахлейских озер. Пусками руководил командующий 53 РА генерал-лейтенант Муравьев»
Координаты УПБСП - 51°58'45.39"N 112°51'9.34"E (из Приложения к Договору по РСМД)
Стреляли:
345 рп (9 пусков) (Шевский ?)
697 рп (9 пусков) (Баданов или Артемьев ?)
Информация из источников о 4, 29 и 14 РД.
1988 год:
Сняты с БД 5 рп с 42 ПУ комплекса 15П645К:
в том числе снято 4 полка 4-й РД, видимо один из полков оставался на БД - тот, который не «стрелял»
1989 год:
Сняты с БД 9 рп с 69 ПУ комплекса 15П645К:
в том числе снят 1 полк 4-й РД, тот, который не «стрелял» - оставался на БД.
Вопрос к уважаемым знатокам-Харбинцам!!!
1.Должны были стрелять 4 полка, а известно, пока, только о дувух. Так кто стрелял, а кто не стрелял при проведении ликивидационных пусков "Пионера" в 1988?
2. Какие полки сняли с БД в 88-м, а какой полк в 89-м?
Нечто подобное было и с Канском, но там по-проще! 36 пусков - по 9 на полк... Разобрался.
Если народ интересуют фото ликивидационных пусков - могу дать ссылку.
Так-же есть схемы БСП, ТРБ и РТБ "пионерской" эпохи дивизии...
P.S. Хм... Интересная веще получается... Ваш командующий 53-й РА Муравьёв в годы моей службы был командиром нашей 49-й рд, получил генерал-майора...
Делай что должно и будь что будет...
Не стрелял 775 рп."Корабль"
Чита-46, Дровяная,РВСН, 53 ракетная армия, 4 ракетная Харбинская дивизия,в/ч-44039 "Щ", май 1985-1987.
Yary (22.03.2011)
4 рд не только "Пионерская", в ней еще 5 полков УР-100 было. в 1985-87(годы моей службы) в дивизии было 5 полков РСД и 5 полков ОС, в этом ее уникальность. Таких дивизий в РВСН болше не было: или ОС, или РСД.
Чита-46, Дровяная,РВСН, 53 ракетная армия, 4 ракетная Харбинская дивизия,в/ч-44039 "Щ", май 1985-1987.